宜宾五粮液股份仅限公司515车间党支部书记宋瑞明承受纪律查察和监察观察
泉源:人民网
原标题:宜宾五粮液股份仅限公司515车间党支部书记宋瑞明承受纪律查察和监察观察
人民网成都4月19日电 据宜宾市纪委监委官微消息,宜宾五粮液股份仅限公司515车间党支部书记宋瑞明涉嫌严峻违纪守法,经宜宾市纪委监委指定统领,现在叙州区纪委监委正对其举行纪律查察和监察观察。
宋瑞明简历
宋瑞明,男,汉族,1970年1月生,四川广元人,在任研讨生学历。1994年7月到场事情,1997年7月到场中国共产党。
1994年7月至1997年7月,任原宜宾五粮液酒厂513车间工艺武艺室、质量办理室武艺员;
1997年7月至1998年10月,历任原宜宾五粮液酒厂葡萄酒工程办公室、四川省宜宾五粮液团体仙林果酒仅限责任公司办公室主任;
1998年10月至1999年12月,任四川省宜宾五粮液团体技改部部长助理、质料室主任;
1999年12月至2001年3月,任四川省宜宾五粮液团体仙林果酒仅限责任公司贩卖部业务司理;
2001年3月至2006年6月,任四川省宜宾五粮液团体保健酒仅限责任公司办公室主任、贩卖部部长;
2006年6月至2012年11月,任四川省宜宾五粮液团体保健酒仅限责任公司副总司理;
2012年11月至2014年2月,历任四川省宜宾五粮液团体保健酒仅限责任公司党支部书记、副总司理、监事会主席、分工会主席、董事,宜宾五粮液生态酿酒仅限公司董事;
2014年2月至2014年6月,任宜宾五粮液股份仅限公司504车间党支部书记、工会主席;
2014年6月至2016年2月,任邯郸永不分梨酒业股份仅限公司董事长;
2016年2月至2017年7月,任邯郸永不分梨酒业股份仅限公司党委书记、董事长;
2017年7月至今,任宜宾五粮液股份仅限公司515车间党支部书记。